- Ozy Krasstchenko
- Nombre de messages : 2196
Age : 106
Localisation : Gornograd & Piter
Date d'inscription : 11/07/2006
Les Premiers-Ministres de la Sainte-Russlavie
Mer 23 Juil 2008 - 18:21
La fonction de Premier-Ministre de l'Empire de la Sainte-Russlavie existe depuis la révoltution contre le Tsar Nicolas 1er en 1905. Il a alors été obligé de partager les pouvoirs avec la démocratie naissante et devant abandonner quelques privilèges impériaux. Partiel d'abord, donnant au Premier-Ministre les Affaires Internes du pays et se réservant les Affaires Externes. Lors de la seconde révolution de 1907, le gouvernement élu démocratiquement choisira l'ensemble de ses ministres internes et externes, forcant ainsi le Tsar Nicolas 1er à l'abdication. Les Premier-Ministres durant l'Ancien Régime avait un mandat d'un an. Lors de la promulgation de la nouvelle constitution, celui-ci a été ramené a 4 mois. Les mandats sont toutefois renouvelable de manière illimité. Depuis octobre 1910 et suite au dépôt de la nouvelle constitution, les premiers-ministres sont nommés par le Tsar ou le Régent en son absence.
Sous le Tsar Nicolas Ier:
Comte Nicolaiev Lebronov
Mars 1906 à Décembre 1906
Parti du Peuple
(nommé par le Tsar)
Grand-Duc Ozy Xenofontovitch Krasstchenko
Janvier 1907 à Mai 1907
Parti Progressiste-Conservateur
(élu au suffrage universel)
Sous le Tsar Alexandre III:
Amiral Mikhaïl Sebastopol
Janvier 1908 à Avril 1908
Mai 1908 à Juin 1908
Parti Droit et Justice
(élu par la douma)
Stepan Iossifovitch Mai-Maievski
Juin 1908 à Septembre 1908
Parti Konstitutionel-Démocrate
(élu par la douma)
Kassian Pavlovitch Loughinine
5 Septembre 1908 au 7 Septembre 1908
Parti Merksiste-Luniniste Russlave
(putsch militaire ayant durée deux jours)
Prince Leonid Antonovitch Godinnik
14 septembre 1908 au 7 décembre 1908
Parti Républicain
(élu démocratiquement)
Général Afrikan Petrovitch Sverdlov
Mars 1909 - Avril 1909
"Comité de Salut Public"
(nommé par le Tzar)
Sous la République:
Maréchal Nikolaï Alexandrovitch Romanovsky
Avril - Décembre 1909
Parti Konstitutionnel Démocrate
(Gvt provisoire républicain unifié)
Viktor Medjelev
Décembre 1909 - Octobre 1910
Parti Merksiste Luniniste Russlave
(élu par la douma)
Maréchal Nikolaï Alexandrovitch Romanovsky et
Grand-Duc Ozy Xenofontovitch Krasstchenko
Octobre 1910
Parti Konstitutionnel Démocrate
(Putsch parlementaire, suivi d'une restauration de la Monarchie)
Sous le Régent Ozy Krasstchenko:
Prince Fedor Pojarski
Novembre 1910
Parti Impérial Russlave
(nommé par le Régent)
Comte Nicolaiev Lebronov
Mars 1906 à Décembre 1906
Parti du Peuple
(nommé par le Tsar)
Grand-Duc Ozy Xenofontovitch Krasstchenko
Janvier 1907 à Mai 1907
Parti Progressiste-Conservateur
(élu au suffrage universel)
Sous le Tsar Alexandre III:
Amiral Mikhaïl Sebastopol
Janvier 1908 à Avril 1908
Mai 1908 à Juin 1908
Parti Droit et Justice
(élu par la douma)
Stepan Iossifovitch Mai-Maievski
Juin 1908 à Septembre 1908
Parti Konstitutionel-Démocrate
(élu par la douma)
Kassian Pavlovitch Loughinine
5 Septembre 1908 au 7 Septembre 1908
Parti Merksiste-Luniniste Russlave
(putsch militaire ayant durée deux jours)
Prince Leonid Antonovitch Godinnik
14 septembre 1908 au 7 décembre 1908
Parti Républicain
(élu démocratiquement)
Général Afrikan Petrovitch Sverdlov
Mars 1909 - Avril 1909
"Comité de Salut Public"
(nommé par le Tzar)
Sous la République:
Maréchal Nikolaï Alexandrovitch Romanovsky
Avril - Décembre 1909
Parti Konstitutionnel Démocrate
(Gvt provisoire républicain unifié)
Viktor Medjelev
Décembre 1909 - Octobre 1910
Parti Merksiste Luniniste Russlave
(élu par la douma)
Maréchal Nikolaï Alexandrovitch Romanovsky et
Grand-Duc Ozy Xenofontovitch Krasstchenko
Octobre 1910
Parti Konstitutionnel Démocrate
(Putsch parlementaire, suivi d'une restauration de la Monarchie)
Sous le Régent Ozy Krasstchenko:
Prince Fedor Pojarski
Novembre 1910
Parti Impérial Russlave
(nommé par le Régent)
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum